Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Direktion: Jørgen Miles Trojel (direktør) (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-21 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Kontaktoplysninger: jtr@peopleinfocus.dk (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Legale ejere: JT HOLDINGS ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Navne: TRANSFORMATION ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Reelle ejere: Jørgen Miles Trojel (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Stiftere: Jørgen Miles Trojel (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Emiliekildevej 45, 1. th., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-07-17 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-07-16 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-17 tilføjes Kontaktoplysninger: jtr@peopleinfocus.dk (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2017-07-16 fjernes Kontaktoplysninger: transformation@mail.dk (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-07-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliekildevej 45, 1. th., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2015-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofievej 9, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2011-05-23 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-04 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-18 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-18 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofievej 9, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2010-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofievej 9, 2900 Hellerup (offentliggjort 2010-06-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofievej 9, 2900 Hellerup (offentliggjort 2010-06-09)
Den 2010-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Blidahpark 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-05-30)
Den 2008-10-27 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 fjernes Revisor: BKL Consulting (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2007-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blidahpark 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-05-30)
Den 2007-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Annettevej 3, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2006-11-15 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2006-11-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: transformation@mail.dk (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2006-07-05 tilføjes Legale ejere: JT HOLDINGS ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annettevej 3, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2005-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybendalsvej 4, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed og handel med fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-10-19 tilføjes Vedtægter: 2005-10-19 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybendalsvej 4, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-21 tilføjes Direktion: Jørgen Miles Trojel (direktør) (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-21 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-09-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-09-21 tilføjes Navne: TRANSFORMATION ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-09-21 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Miles Trojel (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-09-21 tilføjes Revisor: BKL Consulting (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-21 tilføjes Stiftere: Jørgen Miles Trojel (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2005-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-28)