Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vardevej 15, 6900 Skjern (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Bestyrelse: Jørgen Martin Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Direktion: Jørgen Martin Thomsen (direktør) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-21 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Legale ejere: BUUR INVEST A/S, JHJ HOLDING, SKJERN ApS (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Navne: S.P. HOLDING, SKJERN A/S (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Reelle ejere: Charlotte Buur Poulsen (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Stiftere: BUUR INVEST A/S (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Sonoco Skjern ApS. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2024-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-03-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-11 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vardevej 15, 6900 Skjern (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkvej 14, 6900 Skjern (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2020-10-01 fjernes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-06-25 tilføjes Bestyrelse: Søren Christian Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2020-06-25 fjernes Bestyrelse: Johannes Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-20 tilføjes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2016-04-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkvej 14, 6900 Skjern (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkvej 14, 6900 Skjern (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-27 tilføjes Legale ejere: BUUR INVEST A/S, JHJ HOLDING, SKJERN ApS (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-27 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Buur Poulsen (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkvej 14, 6900 Skjern (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-21 tilføjes Bestyrelse: Johannes Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-21 tilføjes Direktion: Jørgen Martin Thomsen (direktør) (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab for erhvervsvirksomhed. (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-21 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-21 tilføjes Navne: S.P. HOLDING, SKJERN A/S (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-26)
Den 2005-09-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-21 tilføjes Stiftere: BUUR INVEST A/S (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-21 tilføjes Vedtægter: 2005-09-21 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2005-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-02)