Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Vahdet Karacan | 01.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Andersen Skriver | 09.01.2023 | 31.08.2023 | direktør |
Vahdet Karacan | 23.11.2022 | 09.01.2023 | direktør |
Ercan Aldemir | 23.11.2022 | 23.11.2022 | direktør |
Ercan Aldemir | 26.10.2020 | 22.11.2022 | adm. dir |
Nasip Gazier | 25.03.2019 | 26.10.2020 | direktør |
Ercan Aldemir | 23.09.2005 | 25.03.2019 | direktør |
Erkan Aldemir | 23.09.2005 | 31.12.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Abdullah Karacan | 19.07.2023 | formand |
Vahdet Karacan | 19.07.2023 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vahdet Karacan | 08.02.2023 | 18.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Arne Vexøe | 12.09.2022 | 10.07.2023 | formand |
Arne Vexøe | 02.05.2022 | 02.05.2022 | formand |
Vahdet Karacan | 07.09.2021 | 02.05.2022 | formand |
Abdullah Karacan | 26.10.2020 | 18.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ercan Aldemir | 26.10.2020 | 18.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Arne Vexøe | 26.10.2020 | 07.09.2021 | formand |