Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 19, 4., 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: sra@icn-group.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-31 fjernes Navne: ICN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-30 fjernes Direktion: Stella Margrethe Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-09 fjernes Revisor: MARQUARD Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervsservice (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Vedtægter: 2007-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: sra@icn-group.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 19, 4., 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-10 tilføjes Direktion: Stella Margrethe Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Direktion: Annemette Heller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 tilføjes Navne: ICN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-09 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2126 (offentliggjort 2005-09-23)
Den 2005-11-10 tilføjes Revisor: MARQUARD Invest ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-10 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2005-11-22)
Den 2005-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Direktion: Annemette Heller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2126 (offentliggjort 2005-09-23)
Den 2005-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)