Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Damgaard Nielsen | 17.08.2009 | 29.08.2014 | direktion |
Søren Toft-Nielsen | 17.01.2006 | 17.08.2009 | adm. dir |
Erik Damgaard Nielsen | 29.09.2005 | 17.01.2006 | adm. dir |
Søren Toft-Nielsen | 19.09.2005 | 29.09.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Toft-Nielsen | 17.01.2006 | 17.08.2009 | bestyrelse |
Peter Linck | 19.09.2005 | 17.08.2009 | bestyrelse |
Erik Damgaard Nielsen | 19.09.2005 | 17.08.2009 | formand |
Søren Toft-Nielsen | 19.09.2005 | 29.09.2005 | bestyrelse |