Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asif Qurban Hussain | 06.08.2012 | 27.11.2018 | adm. dir |
Hugo Svane Morton | 01.05.2008 | 06.08.2012 | adm. dir |
Kashaf Qurban Hussain | 01.08.2007 | 14.07.2015 | direktion |
Lars Roar Hoff | 24.02.2006 | 01.05.2008 | direktion |
Martin Modvig Stausbøll | 27.09.2005 | 19.12.2006 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 15.09.2005 | 27.09.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asif Qurban Hussain | 06.08.2012 | 27.11.2018 | formand |
Hugo Svane Morton | 01.05.2008 | 06.08.2012 | formand |
Kashaf Qurban Hussain | 01.08.2007 | 14.07.2015 | næstformand |