Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Hovedbranche | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duntzfelts Alle 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hultmannsvej 6, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2005-10-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COLLIE INVEST ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2007-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MERMAID ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2021-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cooper Invest Holding ApS. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Binavne: Team Ras Invest ApS, Team Ras ApS, Ras Invest ApS, HRL Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Navne: Team Ras Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 fjernes Navne: HRL HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Vedtægter: 2021-12-22 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-27 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hultmannsvej 6, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2014-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 160, 4. th., 1123 København K (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er (i) at investere i værdipapirer og udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning dertil og (ii) at fremme udøvelsen og nydelsen af golfsporten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-31 tilføjes Vedtægter: 2014-05-31 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2012-04-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB FLEMMING JUHL NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 160, 4. th., 1123 København K (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2007-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 160, 4. th., 1123 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 160, 4. th., 1123 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-20 tilføjes Direktion: Henrik Rossing Lønberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 tilføjes Legale ejere: Henrik Rossing Lønberg (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2005-09-20 tilføjes Navne: HRL HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2005-09-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Rossing Lønberg (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2005-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-09-20 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB FLEMMING JUHL NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 tilføjes Stiftere: Henrik Rossing Lønberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-03)
Den 2005-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)