Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Vedtægter | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Navne | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ewe.dk (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 fjernes Kontaktoplysninger: finance@momentum-gruppen.com (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 tilføjes Bestyrelse: Uffe Bak-Aagaard (formand) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-01 fjernes Bestyrelse: Uffe Bak-Aagaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 tilføjes Direktion: Uffe Bak-Aagaard (direktør) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 tilføjes Vedtægter: 2024-01-02 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2005-09-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S GERDSHAGEN II. (offentliggjort 2005-09-30)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: VINDPARK DE ApS (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Aldo Michael Noes Petersen, Peter Holten-Jensen, Claus Bo Jørgensen (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Aldo Michael Noes Petersen (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@momentum-gruppen.com (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2018-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2018-02-06 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ingeman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-06 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Jørgen Ingeman (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-06 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET GERDSHAGEN II ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-05 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO GERDSHAGEN II ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 tilføjes Vedtægter: 2018-02-06 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2017-11-07 tilføjes Reelle ejere: Aldo Michael Noes Petersen, Søren Holmstrøm Degn (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-05-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-05-17 tilføjes Vedtægter: 2016-05-17 (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-05-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-10 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Ingeman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-10 fjernes Bestyrelse: Jesper Nedergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-10 tilføjes Direktion: Jørgen Ingeman (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-10 fjernes Direktion: Jesper Nedergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Difko Gerdshagen II (herefter Kommanditselskabet), samt at administerer Kommanditselskabet og forestå driften af Kommanditselskabets vindmølle og aktiviteter i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-12 tilføjes Vedtægter: 2011-04-12 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2010-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Nedergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 fjernes Bestyrelse: Frans Vestergaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Direktion: Jesper Nedergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 fjernes Direktion: Frans Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Bestyrelse: Frans Vestergaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-13 fjernes Bestyrelse: Lars Balling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-13 tilføjes Direktion: Frans Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-13 fjernes Direktion: Lars Balling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-01-10)
Den 2007-10-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Balling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-01 fjernes Bestyrelse: Peter Frøstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-01 tilføjes Direktion: Lars Balling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-01 fjernes Direktion: Peter Frøstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Bestyrelse: Peter Frøstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-06 fjernes Bestyrelse: Ronny Hviid (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-30 tilføjes Legale ejere: Aldo Michael Noes Petersen, Peter Holten-Jensen, Claus Bo Jørgensen, Søren Holmstrøm Degn, Preben Clausager Toft, Uffe Bak-Aagaard (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2005-12-20 tilføjes Direktion: Peter Frøstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-20 fjernes Direktion: Robert Dan Skjødt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-01-10)
Den 2005-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2005-09-13 tilføjes Bestyrelse: Ronny Hviid (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-13 tilføjes Direktion: Robert Dan Skjødt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO GERDSHAGEN II ApS (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2005-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2005-09-13 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Stiftere: DIFKO VIND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-27)
Den 2005-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)