Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Ejerskaber |
Den 2013-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-19 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO GERDSHAGEN III ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 fjernes Stiftere: DIFKO VIND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-30 fjernes Bestyrelse: John Christian Danielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-30 fjernes Direktion: Jesper Nedergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Difko Gerdshagen III, samt at administrere kommanditselskabet og forestå kommanditselskabets vindmøller og aktiviteter i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 tilføjes Vedtægter: 2011-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Nedergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Bestyrelse: Frans Vestergaard Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Direktion: Jesper Nedergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 fjernes Direktion: Frans Vestergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Bestyrelse: Frans Vestergaard Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 fjernes Bestyrelse: Lars Balling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Direktion: Frans Vestergaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 fjernes Direktion: Lars Balling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-01-10)
Den 2007-10-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Balling (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 fjernes Bestyrelse: Peter Frøstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Direktion: Lars Balling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 fjernes Direktion: Peter Frøstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Bestyrelse: Peter Frøstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 fjernes Bestyrelse: Ronny Hviid (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Direktion: Peter Frøstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 fjernes Direktion: Robert Dan Skjødt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-01-10)
Den 2005-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 tilføjes Bestyrelse: Ronny Hviid (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Direktion: Robert Dan Skjødt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO GERDSHAGEN III ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Stiftere: DIFKO VIND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S DIFKO GERDSHAGEN III. (offentliggjort 2005-09-30)