Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion |
Den 2024-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 1, 7., 7400 Herning (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Bestyrelse: Eigil Wøhliche (formand) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-13 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO GERDSHAGEN I ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Legale ejere: Eigil Wøhliche (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Navne: K/S DIFKO GERDSHAGEN I (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Reelle ejere: Eigil Wøhliche (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-14 fjernes Bestyrelse: Oda Kristine Wøhliche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 1, 7., 7400 Herning (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2018-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-18 tilføjes Vedtægter: 2018-06-18 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 tilføjes Reelle ejere: Eigil Wøhliche (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2017-04-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-04-25 tilføjes Vedtægter: 2017-04-25 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2017-04-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2016-08-31 tilføjes Legale ejere: Eigil Wøhliche (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-10 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Ingeman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2014-11-10 fjernes Bestyrelse: Jesper Nedergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at ejeog drive vindmøller i Tysklamd. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2011-03-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2011-03-29 tilføjes Vedtægter: 2011-03-29 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2010-12-22 tilføjes Bestyrelse: Oda Kristine Wøhliche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-22 fjernes Bestyrelse: Steen Nygaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Nedergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 fjernes Bestyrelse: Frans Vestergaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Bestyrelse: Frans Vestergaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-13 fjernes Bestyrelse: Lars Balling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-01-10)
Den 2007-10-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Balling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-01 fjernes Bestyrelse: Peter Frøstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-01 tilføjes Direktion: Lars Balling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-01 fjernes Direktion: Lars Balling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-06 tilføjes Bestyrelse: Peter Frøstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-06 fjernes Bestyrelse: Ronny Hviid (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-01-10)
Den 2005-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2005-09-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-21 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO GERDSHAGEN I ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2005-09-21 tilføjes Navne: K/S DIFKO GERDSHAGEN I (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2005-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2005-09-13 tilføjes Bestyrelse: Ronny Hviid (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2005-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-13 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2005-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2005-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2005-09-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2005-09-13 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-18)