Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Ejerskaber | Revisor | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt foretage investering i øvrigt. (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2009-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: PAPUGA BUS A/S. (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: PAPUGA BUS A/S. (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2017-03-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Bjert Busser Holding ApS. (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-04-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Bjert Busser Holding ApS. (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: L&P Finans ApS. (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EGESKOV TURISTFART ApS. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: L&P Ejendomme 7 ApS. (offentliggjort 2022-07-23)
Den 2020-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VT Garage ApS. (offentliggjort 2022-07-23)
Den 2020-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LLPP ADMINISTRATION APS. (offentliggjort 2022-07-23)
Den 2020-11-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LLPP ADMINISTRATION APS. (offentliggjort 2022-07-23)
Den 2021-04-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet FZ ApS. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: LPPP ApS. (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: LPPP ApS. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LPPP ApS. (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-20 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-19 tilføjes Vedtægter: 2023-06-19 (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundahl Nielsens Vej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundahl Nielsens Vej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2017-09-01 fjernes Revisor: Revi-Invest A/S (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-13 tilføjes Revisor: Revi-Invest A/S (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2010-10-13 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed gennem kapitalinteresser i andre selskaber (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2008-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 tilføjes Vedtægter: 2008-10-08 (offentliggjort 2023-07-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundahl Nielsens Vej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundahl Nielsens Vej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundahl Nielsens Vej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 tilføjes Direktion: Peter Papuga (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Legale ejere: Peter Papuga (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2005-09-13 tilføjes Navne: PETER PAPUGA HOLDING ApS (offentliggjort 2005-09-21)
Den 2005-09-13 tilføjes Reelle ejere: Peter Papuga (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2005-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-09-13 tilføjes Revisor: MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-21)
Den 2005-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)