Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Espensen Broberg Johansen | 18.03.2011 | 10.04.2014 | direktion |
Asger Thierry | 16.01.2006 | 26.03.2011 | adm. dir |
Bo Ritzau Frydensberg | 16.09.2005 | 06.03.2006 | direktion |
Jan Kronborg Verdier | 16.09.2005 | 06.03.2006 | adm. dir |
Bo Ritzau Frydensberg | 16.09.2005 | 16.01.2006 | direktion |
Jan Kronborg Verdier | 16.09.2005 | 16.01.2006 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asger Thierry | 06.03.2006 | 18.03.2011 | bestyrelse |
Svend Ole Espensen | 06.03.2006 | 18.03.2011 | bestyrelse |
Peter Moldrup Petersen | 06.03.2006 | 18.03.2011 | bestyrelse |
Jan Kronborg Verdier | 06.03.2006 | 15.09.2009 | bestyrelse |
Bo Ritzau Frydensberg | 06.03.2006 | 15.09.2009 | bestyrelse |