Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carl Jacob Andersen | 05.09.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Jensen | 28.03.2006 | 05.09.2011 | direktør |
Carl Jacob Andersen | 11.09.2005 | 28.03.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Hartvig Tingstrøm | 28.03.2006 | 04.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Carl Jacob Andersen | 28.03.2006 | 04.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Bjørn Nielsen | 11.09.2005 | 04.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Erik Roar Ambjørn | 11.09.2005 | 04.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Pia Susanne Jønsson | 11.09.2005 | 04.06.2012 | bestyrelsesmedlem |