Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-11-12 sletter virksomheden Ejerskaber: MIKE LIMA ApS. (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LP DIVIDENDE FOND A/S. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-02-17 sletter virksomheden Ejerskaber: ML & JL Invest ApS. (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2017-12-05 sletter virksomheden Ejerskaber: XCI Holding A/S. (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Mobildæk ApS. (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: XCI Holding A/S. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: XCI Holding A/S. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2019-07-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ML & JL Invest ApS. (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAX ApS. (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-07 tilføjes Binavne: MIKE LIMA ApS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: mads@mplubeck.dk (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-04 fjernes Kontaktoplysninger: mp.lubeck@mail.dk (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-11-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde ejerandele i andre selskaber, yde konsulentbistand og enhver anden aktivitet som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Vedtægter: 2014-06-24 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-10-06)
Den 2005-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-10-06)
Den 2005-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mp.lubeck@mail.dk (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2005-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solklintvej 35, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-15 tilføjes Direktion: Mads Peter Lübeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Legale ejere: Mads Peter Lübeck (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2005-09-14 fjernes Legale ejere: Mads Peter Lübeck (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2005-09-15 tilføjes Navne: MPL ApS (offentliggjort 2005-09-19)
Den 2005-09-15 tilføjes Reelle ejere: Mads Peter Lübeck (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2005-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-09-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Stiftere: Mads Peter Lübeck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-19)
Den 2005-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Legale ejere: Mads Peter Lübeck (offentliggjort 2017-11-15)