Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kjel Bording Johansen | 25.04.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Peter Hansen | 15.09.2005 | 25.04.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Stenmann Valsborg | 10.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Allan Hansen | 11.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Henrik Møller | 19.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Gjerndrup | 17.05.2013 | 11.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Høgsted Hansson | 30.01.2009 | 10.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sven Erik Carlsen | 19.05.2006 | 17.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Harry Levin | 19.05.2006 | 30.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Peter Hansen | 15.09.2005 | 19.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jette Connie Hansen | 15.09.2005 | 19.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Børge Michael Storm Hansen | 15.09.2005 | 19.05.2006 | bestyrelsesmedlem |