Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Blume Dewitt Svendsen | 11.04.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Blume Nielsen | 26.07.2011 | 04.01.2012 | direktion |
Søren Blume Dewitt Svendsen | 21.09.2005 | 06.04.2016 | direktion |
Brian Westergaard Pedersen | 15.09.2005 | 21.09.2005 | direktion |