Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2005-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: JAMIST Holding ApS. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2010-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: SØDAMS ØKO FJERKRÆSLAGTERI ApS. (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-30 sletter virksomheden Ejerskaber: SØDAMS ØKO FJERKRÆSLAGTERI ApS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2019-01-03 sletter virksomheden Ejerskaber: 2MO Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2019-06-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JAMIST Holding ApS. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2023-02-01 tilføjes Legale ejere: MO Holding 2022 ApS (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-02-01 fjernes Legale ejere: Mich Interim ApS (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-01-30 tilføjes Legale ejere: Mich Interim ApS (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-01-30 fjernes Legale ejere: Michael Orbesen (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejsager Strandvej 177, 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ladegårdvej 57, 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Vedtægter: 2019-05-31 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-31 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladegårdvej 57, 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2016-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernet 29, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-29 tilføjes Vedtægter: 2016-11-29 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab med ejendomsselskab og virksomhed med investering i værdipapirer o.l. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 tilføjes Vedtægter: 2009-07-06 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2008-12-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernet 29, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2005-09-12 tilføjes Direktion: Michael Orbesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 tilføjes Legale ejere: Michael Orbesen (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2005-09-12 tilføjes Navne: MICH HOLDING ApS (offentliggjort 2005-09-21)
Den 2005-09-12 tilføjes Reelle ejere: Michael Orbesen (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2005-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2005-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-21)
Den 2005-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)