Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-14 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-11-18 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-11-18 fjernes Navne: AP208 A/S (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-11-18 fjernes Stiftere: NIELS PEDERSEN TRADING ApS, AP175 ApS (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-11-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2013-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Revisor: C&J REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-09-10 fjernes Bestyrelse: Niels Dahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-10 fjernes Direktion: Bryan Göddert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2013-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Havremarken 11, 3520 Farum (offentliggjort 2010-05-24)
Den 2013-02-04 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 fjernes Bestyrelse: Torsten Christian Miland (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 tilføjes Direktion: Bryan Göddert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 fjernes Direktion: Niels Erik Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion, handel samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2013-02-04 tilføjes Navne: AP208 A/S (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2013-02-03 fjernes Navne: DANSK STÅLFUNDERING A/S (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2013-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-02-04 tilføjes Vedtægter: 2013-02-04 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2013-02-03 fjernes Kontaktoplysninger: np@danskstaalfundering.dk (offentliggjort 2006-05-24)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-25 tilføjes Bestyrelse: Torsten Christian Miland (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-16 tilføjes Revisor: C&J REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-12-16 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-23 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 fjernes Revisor: R60 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 fjernes Bestyrelse: Bent Kandborg Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-15 tilføjes Revisor: R60 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-15 fjernes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 11, 3520 Farum (offentliggjort 2010-05-24)
Den 2010-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 8, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-27 tilføjes Bestyrelse: Bent Kandborg Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 fjernes Bestyrelse: Torben Nørgaard Schultz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 tilføjes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 fjernes Revisor: Exacta Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien (offentliggjort 2006-05-24)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-31 tilføjes Bestyrelse: Torben Nørgaard Schultz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2007-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2007-05-31 tilføjes Navne: DANSK STÅLFUNDERING A/S (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2007-05-30 fjernes Navne: DANSK STÅLFUNDERING ApS (offentliggjort 2005-09-15)
Den 2007-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2007-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-15)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2005-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 8, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-14 tilføjes Direktion: Niels Erik Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2005-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-14 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2005-09-14 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien (offentliggjort 2006-05-24)
Den 2005-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: np@danskstaalfundering.dk (offentliggjort 2006-05-24)
Den 2005-09-14 tilføjes Navne: DANSK STÅLFUNDERING ApS (offentliggjort 2005-09-15)
Den 2005-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2005-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2005-09-14 tilføjes Revisor: Exacta Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 tilføjes Stiftere: NIELS PEDERSEN TRADING ApS, AP175 ApS (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2005-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-15)
Den 2005-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)