Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lasse Madsen Nyrup | 25.08.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Christian Sørensen | 01.04.2008 | 25.08.2022 | direktør |
Tonny Skovgård Jensen | 09.09.2005 | 01.04.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jeppe Houman Nyrup | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Madsen Nyrup | 25.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Balasuthas Sundararajah | 25.08.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Skytte | 25.08.2022 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Allan Baadsgaard Mønsted | 01.07.2017 | 25.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Terje Ivar Løland | 11.08.2014 | 25.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Markus Peter Hartmann | 11.08.2014 | 25.08.2022 | formand |
Pernille Drost | 11.08.2014 | 01.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Gertrud Hübertz Smith | 24.05.2012 | 11.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Cliff Thaudahl Hansen | 04.05.2011 | 11.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Norling Kielgast | 08.02.2011 | 24.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Heddi Mortensen | 20.01.2010 | 11.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Larsen | 24.11.2009 | 04.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Anette Wad | 24.11.2009 | 08.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Erik Preben Mejer | 12.11.2009 | 11.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Ponikowski | 12.11.2009 | 11.08.2014 | formand |
Jan Holm-Henriksen | 12.11.2009 | 24.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Tonny Skovgård Jensen | 31.03.2008 | 28.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Bent Møgelberg | 09.09.2005 | 12.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Odd Sinding | 09.09.2005 | 12.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Poul Henrik Mikkelsen | 09.09.2005 | 12.11.2009 | bestyrelsesmedlem |