Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Binavne | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-07 tilføjes Direktion: Stig Wolrath Jessen Bredstrup (direktør) (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-07 fjernes Direktion: Henrik Skov Kejser (direktør) (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-07 tilføjes Reelle ejere: Stig Wolrath Jessen Bredstrup (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-07 fjernes Reelle ejere: Claus Methmann Christensen, Søren Soltveit (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2005-09-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INVEST 2000 ÅRHUS ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@nclear.dk (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2021-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Stig Bredstrup & Co. Arkitekter ApS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: WINDZONE A/S (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Claus Methmann Christensen, Søren Soltveit (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Henrik Skov Kejser (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 14, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 30, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 30, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2017-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-09-06 fjernes Binavne: STIG BREDSTRUP & CO. ARKITEKTER ApS (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-02-05 tilføjes Vedtægter: 2015-02-05 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2014-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søholtvej 9, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2014-02-05 tilføjes Direktion: Henrik Skov Kejser (direktør) (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2014-02-05 fjernes Direktion: Stig Wolrath Jessen Bredstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, administration, formidling, rådgivning og konsulentvirksomhed, samt al anden virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. Selskabet kan endvidere investere i virksomheder med tilsvarende formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Vedtægter: 2013-12-19 (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2013-12-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2013-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2012-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2012-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2012-05-31 fjernes Revisor: ACCOUNTA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2010-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søholtvej 9, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2010-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skudehavnen 33, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2010-06-30)
Den 2010-11-18 tilføjes Direktion: Stig Wolrath Jessen Bredstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-18 fjernes Direktion: Morten Soltveit (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skudehavnen 33, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2010-06-30)
Den 2010-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søholtvej 9, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2007-06-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Direktion: Morten Soltveit (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 fjernes Direktion: Carsten Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-05 tilføjes Revisor: ACCOUNTA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2008-08-05 fjernes Revisor: Statsaut.Revisor Ivan Kjeldsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søholtvej 9, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2007-06-14)
Den 2007-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 26, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2005-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 26, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2005-09-02 tilføjes Binavne: STIG BREDSTRUP & CO. ARKITEKTER ApS (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2005-09-02 tilføjes Direktion: Carsten Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 tilføjes Legale ejere: WINDZONE A/S (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2005-09-02 tilføjes Navne: SALGSGRUPPEN DANMARK ApS (offentliggjort 2005-09-12)
Den 2005-09-02 tilføjes Reelle ejere: Henrik Skov Kejser (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2005-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2005-09-02 tilføjes Revisor: Statsaut.Revisor Ivan Kjeldsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 tilføjes Stiftere: INVEST 2000 ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-12)
Den 2005-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)