Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 1, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnevej 18, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FABRIKATORS ApS. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnevej 18, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2015-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongshvilebakken 28, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-06-30 fjernes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Peter Beicker Andersen, Lars Forsberg (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Beicker Andersen, Lars Forsberg (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-02-29 tilføjes Revisor: TEAM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2008-02-29 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA VAGN STEVENIUS OLSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongshvilebakken 28, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2005-09-08 tilføjes Direktion: Peter Beicker Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Navne: LARPE HOLDING ApS (offentliggjort 2005-09-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2005-09-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMA VAGN STEVENIUS OLSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Stiftere: Peter Beicker Andersen, Lars Forsberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Vedtægter: 2005-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)