Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-10-07 tilføjes Vedtægter: 2016-10-07 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2016-01-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-10-31 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Kvarter 28, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2009-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Kvarter 28, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2007-04-03)
Den 2007-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: jqi@zederkof.dk (offentliggjort 2007-08-29)
Den 2007-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Kvarter 28, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2007-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 15, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 15, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 15, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikvej 15, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-08 tilføjes Direktion: Jan Zederkof (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning, finansiering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2007-04-03)
Den 2005-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Legale ejere: ZEDCO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2005-09-08 tilføjes Navne: ZEDERKOF DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2005-09-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Reelle ejere: Jan Zederkof (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2005-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2005-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2005-09-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-09-08 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Stiftere: ZEDCO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Vedtægter: 2005-09-08 (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2005-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)