Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-01 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2010-02-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HM HOLDING 2010 ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2022-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FORM DANMARK ApS. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snærildvej 40, 8300 Odder (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2022-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Snærildvej 40, 8300 Odder (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snærildvej 40, 8300 Odder (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Snærildvej 40, 8300 Odder (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snærildvej 40, 8300 Odder (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Snærildvej 40, 8300 Odder (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-01-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2017-05-23 tilføjes Reelle ejere: Michael Ditlev Daugaard (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snærildvej 40, 8300 Odder (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2005-09-07 tilføjes Direktion: Michael Ditlev Daugaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af anparter og/eller aktier i helt eller delvist ejede datterselskaber, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Legale ejere: Michael Ditlev Daugaard (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2005-09-07 tilføjes Navne: DAUDI HOLDING ApS (offentliggjort 2005-09-07)
Den 2005-09-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2005-09-07 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-11)
Den 2005-09-07 tilføjes Stiftere: Michael Ditlev Daugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 tilføjes Vedtægter: 2005-09-07 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2005-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-07)
Den 2005-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)