Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 7, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-28 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-28 fjernes Navne: THOMASEN HOLDING, VORBASSE A/S (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 7, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-04-18 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-04-18 tilføjes Navne: THOMASEN HOLDING, VORBASSE A/S (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2018-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 7, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 fjernes Bestyrelse: Kirsten Thomasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-13 fjernes Binavne: NEBEL EJENDOMME A/S (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 fjernes Direktion: Jens Aage Thomasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 fjernes Legale ejere: Kirsten Thomasen, Jens Aage Thomasen (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 fjernes Navne: THOMASEN HOLDING, VORBASSE A/S (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 fjernes Reelle ejere: Kirsten Thomasen, Jens Aage Thomasen (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-20 tilføjes Bestyrelse: Bent Carlson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2015-03-20 fjernes Bestyrelse: Jim Trøllund Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2015-03-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-03-20 tilføjes Vedtægter: 2015-03-20 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2015-03-20 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2011-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2011-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 605.650,00 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2011-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2011-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2011-05-08 tilføjes Vedtægter: 2011-05-08 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2009-10-29 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2009-10-29 fjernes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 7, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 7, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-26 fjernes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-21 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 7, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-30 tilføjes Bestyrelse: Jim Trøllund Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-30 tilføjes Binavne: NEBEL EJENDOMME A/S (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2005-08-30 tilføjes Direktion: Jens Aage Thomasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2005-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2005-08-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Legale ejere: Kirsten Thomasen, Jens Aage Thomasen (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2005-08-30 tilføjes Navne: THOMASEN HOLDING, VORBASSE A/S (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2005-08-30 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Thomasen, Jens Aage Thomasen (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2005-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2005-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2005-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2005-08-30 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2005-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-13)