Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Køppen | 08.05.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alessandro Mazarese | 18.12.2023 | 18.12.2023 | direktør |
Frank Dahl | 13.10.2014 | 08.05.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Alessandro Mazarese | 18.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Matthew Wise | 13.02.2020 | 18.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Büenfeld | 30.09.2019 | 27.06.2023 | formand |
Andreas Bettermann | 30.09.2008 | 30.09.2019 | formand |
Sven Neumann | 30.09.2008 | 18.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Frank Dahl | 11.03.2008 | 13.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Markus Arens | 01.09.2005 | 11.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Bettermann | 01.09.2005 | 11.03.2008 | formand |