Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2009-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DALUX ApS. (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2013-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyøvej 10, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyøvej 10, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-22 tilføjes Direktion: Bent Larsen Dalgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsaktivitet samt anden virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Legale ejere: Bent Larsen Dalgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-08-22 tilføjes Navne: BEDALA ApS (offentliggjort 2005-09-02)
Den 2005-08-22 tilføjes Reelle ejere: Bent Larsen Dalgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-08-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-08-22 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Stiftere: Bent Larsen Dalgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Vedtægter: 2005-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-02)
Den 2005-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)