Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2017-04-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: freilebt ApS. (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2020-11-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive virksomhed indenfor rådgivning, udvikling og salg af IT-ydelser og hermed beslægtet virksomhed samt anden for mueforvaitning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 tilføjes Vedtægter: 2013-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 29, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2005-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 15, 3., 1050 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 15, 3., 1050 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-23 tilføjes Direktion: Eigil Rosager Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Legale ejere: Eigil Rosager Poulsen (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-08-23 tilføjes Navne: ROSAGER FREIESLEBEN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-01-13)
Den 2005-08-23 tilføjes Reelle ejere: Eigil Rosager Poulsen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2005-08-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-21)
Den 2005-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)