Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 58, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 58, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2005-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MR. GORM A/S. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 58, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2019-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 58, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 58, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2016-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 58, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2012-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungstedvej 58, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2012-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallerød Banevej 22, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2010-07-21)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallerød Banevej 22, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2010-07-21)
Den 2010-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: A R Friis Vej 4, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2007-11-16)
Den 2010-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-07-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-07-16 tilføjes Vedtægter: 2010-07-16 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: A R Friis Vej 4, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2007-11-16)
Den 2007-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmevænget 24 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: mr@mr-gorm.dk (offentliggjort 2007-11-15)
Den 2005-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevænget 24 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-30 tilføjes Direktion: Ken Bukrinsky (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-08-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-08-30 tilføjes Legale ejere: Ken Bukrinsky (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2005-08-30 tilføjes Navne: BUKRINSKY HOLDING ApS (offentliggjort 2005-09-01)
Den 2005-08-30 tilføjes Reelle ejere: Ken Bukrinsky (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2005-08-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-08-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-08-30 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-08-30 tilføjes Stiftere: Ken Bukrinsky (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-01)
Den 2005-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)