Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Bøggild Lyngbye | 03.03.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jimmy Nyland Andersen | 12.01.2015 | 03.03.2015 | direktør |
Øivind Horpestad | 19.08.2005 | 12.01.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stina Koch Jeppesen | 18.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Bøggild Lyngbye | 03.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hansen | 03.03.2015 | formand |
Jimmy Nyland Andersen | 12.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Jørgen Andersen | 03.03.2015 | 18.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Heidi Haals Andersen | 12.01.2015 | 03.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Karl Magnus Einar Mattsson | 02.06.2009 | 12.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Claus Krogsgaard Bjørndal | 29.05.2007 | 31.03.2009 | formand |
Jens Poul Madsen | 29.05.2007 | 31.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Graham Richard Cook | 25.04.2007 | 31.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Eric Wiliam Kihlstrom | 25.04.2007 | 31.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ole Michael Friis | 28.10.2005 | 25.04.2007 | formand |
Niels Jørgen Andersen | 27.10.2005 | 29.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Øivind Horpestad | 19.08.2005 | 12.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Uffe Bonnesen | 19.08.2005 | 25.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Alan Aastrop | 19.08.2005 | 28.10.2005 | bestyrelsesmedlem |