Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Reelle ejere | Revisor | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 193, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 193, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-10-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 193, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Damsbrovej 53, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-21 fjernes Reelle ejere: Louise Brinch Jepsen (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-06 tilføjes Vedtægter: 2020-02-06 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-04-30 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-07-01 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2018-10-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-10-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-01 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-05-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2012-10-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2012-10-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-04-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2012-04-16 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damsbrovej 53, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Damsbrovej 53, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-31 tilføjes Legale ejere: A/S KNUD JEPSEN (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-08-31 tilføjes Reelle ejere: Louise Brinch Jepsen, Frands Nørgaard Jepsen (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2005-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damsbrovej 53, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Direktion: Frands Nørgaard Jepsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb/salg af planter, herunder eksport af planter af enhver art. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Navne: KJ EXPORT ApS (offentliggjort 2005-08-31)
Den 2005-08-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2005-08-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2005-08-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-08-15 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Stiftere: FL JEPSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Vedtægter: 2005-08-15 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2005-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-08-31)
Den 2005-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)