Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 23, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2016-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandhøjen 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@asiangroup.dk (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-27 fjernes Revisor: Revisionshuset - Viborg I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-09-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-07 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-09-08)
Den 2005-09-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandhøjen 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2005-08-30 tilføjes Direktion: Leo Nørgaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Legale ejere: NOERGAARD HOLDING 2005 ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-08-30 tilføjes Navne: ASIAN GROUP ApS (offentliggjort 2005-08-30)
Den 2005-08-30 tilføjes Reelle ejere: Leo Nørgaard Pedersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Revisor: Revisionshuset - Viborg I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Stiftere: NOERGAARD HOLDING 2005 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Vedtægter: 2005-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-08-30)
Den 2005-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)