Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | Revisor | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: NIFA HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2023-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjeldgårdsvej 12, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-27 fjernes Direktion: Niels Christian Westergård-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-29 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-27 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-27 fjernes Legale ejere: NIFA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-27 fjernes Navne: JC ApS (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-27 fjernes Reelle ejere: Niels Christian Westergård-Nielsen (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-27 fjernes Stiftere: Jens Christian Westergård-Nielsen (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-09 tilføjes Legale ejere: Niels Christian Westergård-Nielsen, NIFA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2020-12-09 fjernes Legale ejere: Niels Christian Westergård-Nielsen (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2020-12-08 fjernes Legale ejere: NIFA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Direktion: Niels Christian Westergård-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2019-12-20 fjernes Direktion: Anders Westergård-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2019-12-20 fjernes Legale ejere: Jens Christian Westergård-Nielsen, Anders Westergård-Nielsen (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-20 fjernes Reelle ejere: Anders Westergård-Nielsen, Jens Christian Westergård-Nielsen (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Anders Westergård-Nielsen (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-21 tilføjes Legale ejere: Jens Christian Westergård-Nielsen (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-27 tilføjes Legale ejere: NIFA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2014-01-27 tilføjes Reelle ejere: Niels Christian Westergård-Nielsen (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2014-01-26 fjernes Reelle ejere: Niels Christian Westergård-Nielsen (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2013-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjeldgårdsvej 12, 3500 Værløse (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2013-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Krathusvej 4, 8240 Risskov (offentliggjort 2012-10-22)
Den 2013-07-03 tilføjes Direktion: Anders Westergård-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-03 fjernes Direktion: Jens Christian Westergård-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendomme, aktier, anparter, kommanditselskabsanparter og lignende. (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2013-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2013-07-03 tilføjes Vedtægter: 2013-07-03 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2013-07-03 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Westergård-Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-03 fjernes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krathusvej 4, 8240 Risskov (offentliggjort 2012-10-22)
Den 2012-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Henrik Ibsens Vej 6, 2. tv., 1813 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Legale ejere: NIFA ApS (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2008-04-01 fjernes Legale ejere: NIFA ApS (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-23 tilføjes Bestyrelse: Niels Christian Westergård-Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 375.000,00 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2005-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2005-12-23 tilføjes Reelle ejere: Niels Christian Westergård-Nielsen, Anders Westergård-Nielsen, Jens Christian Westergård-Nielsen (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2005-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henrik Ibsens Vej 6, 2. tv., 1813 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-29 tilføjes Direktion: Jens Christian Westergård-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2005-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-29 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2005-08-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-29 tilføjes Navne: JC ApS (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2005-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2005-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2005-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2005-08-29 tilføjes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-29 tilføjes Stiftere: Jens Christian Westergård-Nielsen (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2005-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2005-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-11)