Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Frigårdsvej 4, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 fjernes Bibranche: Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Hovedbranche: Lufttransport af gods (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 fjernes Navne: CARL RASMUSSEN & HEMPLER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 fjernes Bestyrelse: Kurt Landtved (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 fjernes Direktion: Bent Juul Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frigårdsvej 4, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frigårdsvej 4, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-18 tilføjes Bestyrelse: Kurt Landtved (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 fjernes Bestyrelse: Carl Erik Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Direktion: Bent Juul Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 fjernes Direktion: Niels Frost Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Hovedbranche: Lufttransport af gods (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-30 fjernes Hovedbranche: Lufttransport af gods (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive korn- og foderstofhandel og dermed beslægtede og nødvendige forretninger. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Vedtægter: 2005-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-16 tilføjes Hovedbranche: Lufttransport af gods (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frigårdsvej 4, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Bestyrelse: Carl Erik Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Direktion: Niels Frost Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Navne: CARL RASMUSSEN & HEMPLER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)