Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvangsparken 2, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevænget 4, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2005-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CENTER FOR FYSIOTERAPI & TRÆNING 2010 ApS. (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevænget 4, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevænget 4, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2005-12-01)
Den 2005-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevænget 4, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2005-12-01)
Den 2005-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vimmelsbækløkken 5, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 tilføjes Vedtægter: 2005-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vimmelsbækløkken 5, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-25 tilføjes Direktion: Lisbeth Bentzen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Legale ejere: Lisbeth Bentzen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2005-08-25 tilføjes Navne: BENTZEN HOLDING ApS (offentliggjort 2005-08-26)
Den 2005-08-25 tilføjes Reelle ejere: Lisbeth Bentzen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2005-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-08-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Stiftere: Lisbeth Bentzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-08-26)
Den 2005-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)