Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Bech Andersen | 25.01.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Bjerregaard | 13.05.2005 | 25.01.2007 | direktion |
Birger Møllevang | 13.05.2005 | 25.01.2007 | direktion |
Gynther Kohls | 13.05.2005 | 25.01.2007 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Birger Møllevang | 22.12.2011 | bestyrelse |
Jan Bjerregaard | 25.01.2007 | bestyrelse |
Kristian Bech Andersen | 25.01.2007 | bestyrelse |
Gynther Kohls | 25.01.2007 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Merete Liff Lene Møllevang | 01.12.2007 | 22.12.2011 | bestyrelse |
Birger Møllevang | 25.01.2007 | 01.12.2007 | bestyrelse |