Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Nielsen | 28.09.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anna Margrethe Nørnberg Rise | 19.01.2007 | 28.09.2012 | direktion |
Kjeld Nielsen | 15.08.2005 | 19.01.2007 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Nielsen | 15.08.2005 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Nielsen | 15.08.2005 | 31.01.2013 | bestyrelse |
Anne Christiansen | 15.08.2005 | 31.01.2013 | bestyrelse |
Anna Margrethe Nørnberg Rise | 15.08.2005 | 28.09.2012 | bestyrelse |