Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselvej 9, 4690 Haslev (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Direktion: Anne Dorthe Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-25 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Legale ejere: Anne Dorthe Christensen, Carsten Klarlund Christensen (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Navne: KLARLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Reelle ejere: Anne Dorthe Christensen, Carsten Klarlund Christensen (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Stiftere: Carsten Klarlund Christensen, Anne Dorthe Christensen (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TOP-VINDUER ApS. (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2016-05-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2016-05-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselvej 9, 4690 Haslev (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselvej 9, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-31 tilføjes Legale ejere: Anne Dorthe Christensen, Carsten Klarlund Christensen (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-31 tilføjes Reelle ejere: Anne Dorthe Christensen, Carsten Klarlund Christensen (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselvej 9, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-25 tilføjes Direktion: Anne Dorthe Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt investerings- og udlejningsvirksomhed. (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-25 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-25 tilføjes Navne: KLARLUND HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Stiftere: Carsten Klarlund Christensen, Anne Dorthe Christensen (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktionen i forening. (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-25 tilføjes Vedtægter: 2005-08-25 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2005-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-16)