Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-09 tilføjes Vedtægter: 2021-06-09 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-09 fjernes Revisor: ON Regnskab & Rådgivning (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2014-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: VESTHIMMERLANDS KØKKEN- OG HVIDEVARECENTER A/S. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2015-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET LØGSTØRVEJ 20 ApS. (offentliggjort 2015-02-06)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-23 tilføjes Revisor: ON Regnskab & Rådgivning (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2020-01-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 6, 9670 Løgstør (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 6, 9670 Løgstør (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalinvestering herunder at fungere som holdingselskab og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Vedtægter: 2011-05-31 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 6, 9670 Løgstør (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 6, 9670 Løgstør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 6, 9670 Løgstør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Direktion: John Henning Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Legale ejere: John Henning Jørgensen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2005-08-15 tilføjes Navne: JHJ HOLDING LØGSTØR ApS (offentliggjort 2005-08-25)
Den 2005-08-15 tilføjes Reelle ejere: John Henning Jørgensen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2005-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-08-25)
Den 2005-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)