Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Liang Bai | 22.11.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Lloyd Honeycutt | 21.12.2015 | 22.11.2019 | direktør |
Roar Bjørk Seeger | 01.03.2011 | 21.12.2015 | direktion |
Morten Stig Grønbæk Johansen | 15.08.2006 | 01.03.2011 | direktion |
Casper Moltke | 03.07.2006 | 15.08.2006 | direktion |
Claes Erik Michael Ragnarsson | 15.09.2005 | 03.07.2006 | direktion |
Casper Moltke | 25.07.2005 | 15.09.2005 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Liang Bai | 22.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Qinxue Mei | 27.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Li Li | 10.09.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Lloyd Honeycutt | 10.09.2014 | 22.11.2019 | bestyrelse |
Aage Jørgen du Plessis de Richelieu | 10.09.2014 | 27.04.2018 | bestyrelse |
Hans Nielsen | 09.06.2011 | 10.09.2014 | bestyrelse |
Roar Bjørk Seeger | 06.03.2009 | 09.06.2011 | bestyrelse |
Finn Helmer | 20.12.2005 | 06.03.2009 | bestyrelse |
Casper Moltke | 25.07.2005 | 10.09.2014 | bestyrelse |
Svend Rolf Larsen | 25.07.2005 | 10.09.2014 | bestyrelse |