Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Silovej 8, 3., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-18 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET NR. LYNGBY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-20 fjernes Direktion: Søren Eivind Andreasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silovej 8, 3., 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 11, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2005-10-14)
Den 2008-07-03 tilføjes Direktion: Søren Eivind Andreasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-03 fjernes Direktion: Frank Michael Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 11, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2005-10-14)
Den 2005-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-04 tilføjes Direktion: Frank Michael Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET NR. LYNGBY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-03 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4296 (offentliggjort 2005-08-18)
Den 2005-10-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-04 tilføjes Vedtægter: 2005-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-17 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-17 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 4296 (offentliggjort 2005-08-18)
Den 2005-08-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-17 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)