Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Christian Petersen | 18.08.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Otto Jensen | 12.08.2005 | 18.08.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Friis Hansen | 12.02.2016 | formand |
Niels Erik Sørensen | 12.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Poul Christian Petersen | 12.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Otto Jensen | 12.08.2005 | 12.02.2016 | formand |
Per Friis Hansen | 12.08.2005 | 11.02.2016 | bestyrelsesmedlem |