Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Navne | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 6, 1256 København K (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Spotorno Alle 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: jd@deepselect.dk (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive virksomhed med konsulentbistand og rådgivning indenfor rekruttering og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-12-22 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-12-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Navne: Deep Select ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-22 fjernes Navne: J.DREYER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Vedtægter: 2021-12-23 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-09-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spotorno Alle 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2020-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Spotorno Alle 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spotorno Alle 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersbuen 15, 1. th., 2640 Hedehusene (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2015-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2015-05-31 fjernes Revisor: EXACTA GRUPPEN ApS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2015-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersbuen 15, 1. th., 2640 Hedehusene (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2015-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 10, 1., 1415 København K (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2011-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 10, 1., 1415 København K (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2011-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Værnedamsvej 12, 1619 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-07 tilføjes Revisor: EXACTA GRUPPEN ApS (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2010-12-07 fjernes Revisor: Exacta Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 tilføjes Revisor: Exacta Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værnedamsvej 12, 1619 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-08 tilføjes Direktion: Jakob Dreyer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje selskabsandele i andre selskaber, investering i fast ejendom og andre pengeanbringelser og hermed beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2005-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 tilføjes Legale ejere: Jakob Dreyer (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2005-08-08 tilføjes Navne: J.DREYER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2005-08-08 tilføjes Reelle ejere: Jakob Dreyer (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2005-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2005-08-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 tilføjes Vedtægter: 2005-08-08 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2005-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-08-17)
Den 2005-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)