Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Brygmann | 16.03.2010 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Peter Mundeling Nielsen | 27.09.2006 | 16.03.2010 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Nikolai Mundeling Nielsen | 20.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Brygmann | 19.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Peter Mundeling Nielsen | 27.12.2005 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simone Natasha Nielsen | 19.12.2008 | 20.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Nicolaisen | 27.09.2006 | 19.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Norton Svendsen | 27.12.2005 | 19.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Bo Vincents | 27.12.2005 | 27.09.2006 | bestyrelsesmedlem |