Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | Hovedbranche | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2005-08-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED. (offentliggjort 2005-10-07)
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 tilføjes Legale ejere: Thomas Junker Guldborg (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2020-12-21 fjernes Legale ejere: Thomas Junker Guldborg (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2020-08-22 fjernes Legale ejere: Jens Winther (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 60, 1., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2019-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 41, 2300 København S (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2019-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: tjg@norcap.dk (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 41, 2300 København S (offentliggjort 2019-02-23)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 41, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 41, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 1, 1360 København K (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-05 tilføjes Vedtægter: 2017-04-05 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-04-05 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bojer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 fjernes Bestyrelse: Lars Ditlev Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Direktion: Henrik Bojer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-26 tilføjes Bestyrelse: Lars Ditlev Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 fjernes Direktion: Rune Bech Kjældgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 1, 1360 København K (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2006-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-17 tilføjes Direktion: Rune Bech Kjældgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 fjernes Direktion: Nete Bech Lauridsen Tinning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S Falkenberg, Falköping, Gislaved og at administrere kommanditselskabets faste ejendomme og andre formueaktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Legale ejere: Niels Otte (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2006-05-16 tilføjes Legale ejere: Jens Winther, Thomas Junker Guldborg, Lars Ditlev Rasmussen, Rune Bech Kjældgaard, Henrik Bojer, Klaus Henrik Qvortrup, Per Carsten Beer (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2006-05-11 tilføjes Legale ejere: Lars Stanley Jensen (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2006-05-10 tilføjes Legale ejere: John Flemming Kahlke (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2006-05-17 tilføjes Navne: FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2006-05-16 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET IBISELSKAB18 ApS (offentliggjort 2005-08-10)
Den 2006-05-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Vedtægter: 2006-05-17 (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2006-01-27 tilføjes Direktion: Nete Bech Lauridsen Tinning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 fjernes Direktion: Jørgen Einer-Jensen Brammer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-09 tilføjes Direktion: Jørgen Einer-Jensen Brammer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET IBISELSKAB18 ApS (offentliggjort 2005-08-10)
Den 2005-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2005-08-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 tilføjes Stiftere: SJ. REDA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-08-10)
Den 2005-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)