Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2011-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: dypång management ApS. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2011-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DYPÅNG PRODUCTION ApS. (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2014-09-26 sletter virksomheden Ejerskaber: One Event Designers ApS. (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2020-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: dypång management ApS. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 83, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildehøjen 110, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-10 tilføjes Revisor: REALVISION - REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-10-10 fjernes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2013-01-28 tilføjes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2010-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab ved besiddelse af aktier- og anparter i andre selskaber samt dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Vedtægter: 2010-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildehøjen 110, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2009-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 27, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-11-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: mads@dypaang.dk (offentliggjort 2007-06-14)
Den 2005-08-09 tilføjes Legale ejere: Mads Dybdal Eriksen (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2005-08-09 tilføjes Reelle ejere: Mads Dybdal Eriksen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2005-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 27, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-02 tilføjes Direktion: Mads Dybdal Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 tilføjes Navne: DYBDAL ApS (offentliggjort 2005-08-09)
Den 2005-08-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-08-02 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 tilføjes Stiftere: Mads Dybdal Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-08-09)
Den 2005-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)