Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Jørgensen | 12.06.2008 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Camilla Pagh Rasmussen | 04.08.2005 | 12.06.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kirsten Irene Jørgensen | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kathrine Benzon Nielsen | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Jørgensen | 30.06.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Camilla Pagh Rasmussen | 04.08.2005 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Pagh | 04.08.2005 | 30.06.2016 | formand |
Niels Erik Jørgensen | 04.08.2005 | 29.06.2016 | bestyrelsesmedlem |