Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Sado Tahhan | 16.08.2019 | 23.10.2019 | formand |
Per Visti Thougaard | 11.12.2017 | 16.08.2019 | formand |
Peter Jørgen Rønnow | 03.12.2012 | 11.12.2017 | formand |
Kore Bjarke Berg | 01.11.2005 | 03.12.2012 | næstformand |
Anders Risbæk Olesen | 04.08.2005 | 23.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anja Løgstrup Olesen | 04.08.2005 | 23.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Stephen Ulf Berg | 04.08.2005 | 03.12.2012 | formand |
Trine Rasmussen | 04.08.2005 | 01.11.2005 | bestyrelsesmedlem |