Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Formål | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bisserup Havnevej 21, 4243 Rude (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@stenboeg.dk (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2005-07-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TEGNESTUEN PER STENBØG ApS. (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2022-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovridergårdsvej 2, 4262 Sandved (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-01-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden investeringsvirksomhed efter ledelsens skøn, herunder investeringer i ejendomme og udlån. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 tilføjes Vedtægter: 2020-12-11 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-10 tilføjes Vedtægter: 2015-03-10 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2015-03-10 fjernes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2015-03-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2015-03-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2011-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2011-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion bestående af en direktør. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-04-12 tilføjes Vedtægter: 2011-04-12 (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovridergårdsvej 2, 4262 Sandved (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovridergårdsvej 2, 4262 Sandved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-10)
Den 2006-11-06 fjernes Revisor: EJENDOMMEN FELDSKOVVEJ 9 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovridergårdsvej 2, 4262 Sandved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-29 tilføjes Direktion: Per Stenbøg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-29 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-07-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-07-29 tilføjes Legale ejere: Per Stenbøg (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2005-07-29 tilføjes Navne: STENBØG HOLDING ApS (offentliggjort 2005-08-05)
Den 2005-07-29 tilføjes Reelle ejere: Per Stenbøg (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2005-07-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-07-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-07-29 tilføjes Revisor: EJENDOMMEN FELDSKOVVEJ 9 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-07-29 tilføjes Stiftere: Per Stenbøg (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-07-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-08-05)
Den 2005-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)