Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2014-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2014-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2014-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 2, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2014-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2014-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-04 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2014-01-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2014-01-31 fjernes Navne: HANS BRAARUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2014-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2014-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2014-01-31 fjernes Stiftere: Hans Braarup (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2014-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2013-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2013-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-09 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-02-01 fjernes Direktion: Hans Braarup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 2, 6840 Oksbøl (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2012-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 78, 6880 Tarm (offentliggjort 2009-10-04)
Den 2010-12-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2010-12-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-07)
Den 2009-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 78, 6880 Tarm (offentliggjort 2009-10-04)
Den 2009-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2009-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-08-31 tilføjes Vedtægter: 2009-08-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2008-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 39, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 158, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-11 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-10-11 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 158, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-04 tilføjes Direktion: Hans Braarup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-04 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-08-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-08-04 tilføjes Navne: HANS BRAARUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-08-04 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-04 tilføjes Stiftere: Hans Braarup (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2005-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)