Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Faksbjergvej 4, 4470 Svebølle (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Kontaktoplysninger: kdpd70@gmail.com (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Legale ejere: Kate Anni Karin Djernis (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Navne: PREBEN DJERNIS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Reelle ejere: Kate Anni Karin Djernis (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-02-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-03 fjernes Direktion: Preben Djernis (direktør) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Direktion: Preben Djernis (direktør) (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-12-12 fjernes Direktion: Kate Anni Karin Djernis (direktør) (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: kdpd70@gmail.com (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2018-12-21 tilføjes Direktion: Kate Anni Karin Djernis (direktør) (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2018-12-21 fjernes Direktion: Preben Djernis (direktion) (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-21 tilføjes Legale ejere: Kate Anni Karin Djernis (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2018-12-21 fjernes Legale ejere: Preben Djernis (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-12-21 tilføjes Reelle ejere: Kate Anni Karin Djernis (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2018-12-21 fjernes Reelle ejere: Preben Djernis (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-10-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2018-10-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION KALUNDBORG, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faksbjergvej 4, 4470 Svebølle (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Faksbjergvej 4, 4470 Svebølle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-16 tilføjes Legale ejere: Preben Djernis (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2005-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faksbjergvej 4, 4470 Svebølle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-26 tilføjes Direktion: Preben Djernis (direktion) (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2005-07-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Navne: PREBEN DJERNIS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Reelle ejere: Preben Djernis (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2005-07-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Revisor: DANSK REVISION KALUNDBORG, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2005-07-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2005-07-26 tilføjes Vedtægter: 2005-07-26 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-03)